---------------------------------------------------------

□×27×37+11×12×13×14=48000

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

こたえ

□×27×37+11×12×13×14=48000

48000は12の倍数

48000=12×2×2000

11×12×13×14=12×2×7×11×13

48000−11×12×13×14=

24×(2000−1001)=24×999

□×27×37=□×999 なので、

□=24 

どう解く?中学受験算数にもどる

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

1000題の中学受験算数解法集